ymddiriedolwyr GOSPEL STANDARD BETHESDA FUND
Rhif yr elusen: 209376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL DAVID RIDOUT | Cadeirydd |
|
||||||||||||
JOHN BENJAMIN HART | Ymddiriedolwr | 03 September 2021 |
|
|||||||||||
Dr RICHARD WILLIAM WOODHAMS | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|||||||||||
David Francis Stevens | Ymddiriedolwr | 30 March 2020 |
|
|||||||||||
PHILIP JOHN POCOCK | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|||||||||||
RAYMOND ALEC SAUNDERS | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|
||||||||||
SAMUEL BENJAMIN COTTINGHAM | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|||||||||||
ANDREW JOHN COLLINS | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.