WOMEN'S TOTAL ABSTINENCE EDUCATIONAL UNION LIMITED

Rhif yr elusen: 209413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Our core work is to promote healthy lifestyles by raising awareness of the dangers of alcohol, drugs, smoking and gambling, through various methods: health information display boards; age appropriate literature; current information and news on our website, and social media platforms. Our health information display boards cover topics for all ages and are available free of charge across the UK.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £281,705
Cyfanswm gwariant: £286,325

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Mawrth 1984: Cofrestrwyd
  • 04 Tachwedd 2010: Tynnwyd (DILEU GWIRFODDOL)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Cheryl Ann Hindley Ymddiriedolwr 26 September 2018
Dim ar gofnod
Rachel Hannah Elizabeth Harrod Ymddiriedolwr 25 April 2018
MILLIE'S WATCH
Derbyniwyd: Ar amser
Mary Elizabeth AYRES Ymddiriedolwr 25 April 2018
MILLIE'S WATCH
Derbyniwyd: Ar amser
ANN HINDLEY Ymddiriedolwr 04 June 2015
THE SOUTHPORT AND DISTRICT TEMPERANCE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
GLORIA WILLIAMS Ymddiriedolwr 04 June 2015
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST HILDA WITH ST CYPRIAN, CROFTON PARK
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £253.29k £198.33k £237.03k £250.79k £281.71k
Cyfanswm gwariant £260.22k £251.03k £287.86k £284.92k £286.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 25 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 26 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 08 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 13 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 25 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 07 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 12 Tachwedd 2020 12 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 21 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL PROVED AT DOUGLAS, ISLE OF MAN D.P.R. ON 30 JANUARY 1956 AS VARIED BY SCHEME OF 25 JANUARY 1984
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE NIGHT AND EARLY MORNING COFFEE STALLS UNDER LADY ASKWITH'S SCHEME. IF IN ANY YEAR THE PROPERTY OF THE CHARITY CANNOT BE APPLIED FOR THE PURPOSES AFORESAID THE TRUSTEES MAY APPLY THE SAME FOR THE GENERAL PURPOSES OF THE CHARITY CALLED WOMENS TOTAL ABSTINENCE EDUCATIONAL UNION LIMITED
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 23 Mawrth 1984 : Cofrestrwyd
  • 04 Tachwedd 2010 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Rosalind Carlisle House
341 Tanworth Lane
Shirley
Solihull
West Midlands
B90 4DU
Ffôn:
0121 744 3214