FRIENDS OF BRIGHTON AND HOVE HOSPITALS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Friends of Brighton & Hove Hospitals work to provide innovative new equipment as well as patient comforts in hospitals and community healthcare facilities across the City.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Brighton And Hove
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- LEAGUE OF HOSPITAL AND COMMUNITY FRIENDS (Enw gwaith)
- THE LEAGUE OF HOSPITAL AND COMMUNITY FRIENDS (BRIGHTON, HOVE AND NEWHAVEN) (Enw blaenorol)
- THE LEAGUE OF HOSPITAL FRIENDS (BRIGHTON, HOVE AND NEWHAVEN) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Rendel | Cadeirydd | 01 April 2022 |
|
|
||||
Lee-ann Pert | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
Dr Katharine Lucy Hurt | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Rosanne Louise McColl | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Muna al-Jawad | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Robert Edward Griffiths | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
John Eric Austin | Ymddiriedolwr | 30 May 2017 |
|
|||||
Deborah Patricia REEDER | Ymddiriedolwr | 30 May 2017 |
|
|
||||
EMMA JANE CHURCH | Ymddiriedolwr | 06 July 2012 |
|
|
||||
HOWARD KIDD | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £191.72k | £148.31k | £61.00k | £69.23k | £290.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £455.23k | £159.66k | £135.63k | £159.66k | £59.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10/01/2004 AS AMENDED ON 01/10/2015 as amended on 24 Jun 2019 as amended on 13 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE, FOSTER AND MAINTAIN THE INTEREST OF THE PUBLIC IN THE PATIENTS AND STAFF AND TO SUPPORT THE WORK OF THE BRIGHTON HOVE AND NEWHAVEN GROUP BY MEANS OF VOLUNTARY SERVICE. (FOR OTHER OBJECTS PLEASE SEE CLAUSE 3 OF THE CONSTITUTION)
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
37 ST. GEORGES ROAD
BRIGHTON
BN2 1ED
- Ffôn:
- 01273664936
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window