ymddiriedolwyr FRIENDS OF BRIGHTON AND HOVE HOSPITALS
Rhif yr elusen: 209414
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Rendel | Cadeirydd | 01 April 2022 |
|
|
||||
Lee-ann Pert | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
Dr Katharine Lucy Hurt | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Rosanne Louise McColl | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Muna al-Jawad | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Robert Edward Griffiths | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
John Eric Austin | Ymddiriedolwr | 30 May 2017 |
|
|||||
Deborah Patricia REEDER | Ymddiriedolwr | 30 May 2017 |
|
|
||||
EMMA JANE CHURCH | Ymddiriedolwr | 06 July 2012 |
|
|
||||
HOWARD KIDD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.