THE FRANCIS BACON SOCIETY INCORPORATED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The society has been established to encourage for the benefit of the public, the study of the works of Sir Francis Bacon, his character and his life, to encourage the general study of the evidence in favour of Sir Francis Bacon's authorship of the plays commonly ascribed to Shakespeare and to investigate his connection with other works of the Elizabethan period.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 19 Medi 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathon Freeman | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Gary Keegan | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Edi Bilimoria | Ymddiriedolwr | 10 January 2020 |
|
|||||
SYLVIA HELEN EZEN | Ymddiriedolwr | 29 October 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.53k | £5.51k | £4.79k | £5.48k | £5.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.99k | £12.71k | £9.72k | £12.47k | £16.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM DATED 20 AUGUST 1903 AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 22 JUNE 1950 AND SPECIAL RESOLUTIONS OF 11 MARCH 1952, 11 MARCH 1953, 9 JANUARY 1963 AND 28 MAY 1965 AND 14TH JULY 1999. as amended on 15 Jan 2025
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE STUDY OF THE WORKS OF FRANCIS BACON AS PHILOSOPHER, LAWYER, STATESMEN AND POET; ALSO HIS CHARACTER, GENIUS AND LIFE; HIS INFLUENCE ON HIS OWN AND SUCCEEDING TIMES, AND THE TENDENCIES AND RESULTS OF HIS WRITINGS. (2) TO ENCOURAGE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE GENERAL STUDY OF THE EVIDENCE IN FAVOUR OF FRANCIS BACON'S AUTHORSHIP OF THE PLAYS COMMONLY ASCRIBED TO SHAKESPEARE AND TO INVESTIGATE HIS CONNECTION WITH OTHER WORKS OF THE ELIZABETHAN PERIOD
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 19 Medi 1963 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Bell Yard
London
WC2A 2JR
- Ffôn:
- 07818602302
- E-bost:
- francis.bacon.society@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window