East Sussex Vision Support

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SUPPORTING LOCAL PEOPLE WHO ARE BLIND OR PARTIALLY SIGHTED, AND THEIR CARERS, TO RETAIN OR REGAIN INDEPENDENCE BY PROVIDING INFORMATION, SKILLS TRAINING AND BY PROMOTING SOCIAL INCLUSION, ORDINARILY RESIDENT IN THE ADMINISTRATIVE COUNTY OF EAST SUSSEX AND THE UNITARY AUTHORITY OF BRIGHTON AND HOVE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £102,155 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- EAST SUSSEX ASSOCIATION OF BLIND AND PARTIALLY SIGHTED PEOPLE (Enw blaenorol)
- THE EAST SUSSEX ASSOCIATION FOR THE BLIND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie O'Brian | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|
||||
Marion Rosemary Shepherd | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|
||||
Peter George Bowers | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Ian George Fletcher-Price | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|||||
Paul Gillett | Ymddiriedolwr | 27 July 2015 |
|
|
||||
CLLR Chris Dowling | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
ROGER JOHNSTON | Ymddiriedolwr | 12 July 2013 |
|
|||||
GAVIN LAWSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £317.59k | £414.83k | £409.08k | £508.90k | £374.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £408.03k | £283.58k | £402.73k | £495.44k | £488.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £104.45k | £159.52k | £39.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £97.30k | £104.45k | N/A | £48.85k | £102.16k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £237.51k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £246.86k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £710 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £23.82k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £162.82k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £469.12k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £26.33k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £89.22k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15 JULY 1940 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 18 DECEMBER 1989, 29 MARCH 2000, 10 NOVEMBER 2004 AND CERTIFICATE OF INCORPORATION UPON CHANGE OF NAME DATED 17 FEBRUARY 2009. as amended on 22 Apr 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE (PHYSICAL AND GENERAL) WELFARE OF THE BLIND, AND THE PREVENTION OF BLINDNESS, PREFERENCE BEING GIVEN TO THE BLIND ORDINARILY RESIDENT IN THE ADMINISTRATIVE COUNTY OF EAST SUSSEX AND THE UNITARY AUTHORITY OF BRIGHTON AND HOVE. THE WORD BLIND THROUGHOUT THESE PRESENTS SHALL INCLUDE ANY PERSON WHO IS BLIND, OR SUFFERING FROM ANY COMPLAINT OF THE EYES, OR COMES WITHIN THE DEFINITION OF A BLIND PERSON UNDER THE BLIND PERSONS ACT.
Maes buddion
ADMINISTRATIVE COUNTY OF EAST SUSSEX AND THE UNITARY AUTHORITY OF BRIGHTON AND HOVE.
Elusennau cysylltiedig
- 22 Medi 1962 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 Vicarage Field
Hailsham
Bn27 1BD
- Ffôn:
- 01323832252
- E-bost:
- info@eastsussexblind.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window