ymddiriedolwyr East Sussex Vision Support
Rhif yr elusen: 209535
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie O'Brian | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|
||||
Daniel James Gumbrell | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|
||||
Marion Rosemary Shepherd | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|
||||
Peter George Bowers | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Ian George Fletcher-Price | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|||||
Paul Gillett | Ymddiriedolwr | 27 July 2015 |
|
|
||||
CLLR Chris Dowling | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
ROGER JOHNSTON | Ymddiriedolwr | 12 July 2013 |
|
|||||
MS SUE SLADE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GAVIN LAWSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.