ANGLICAN PACIFIST FELLOWSHIP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Study and application of the Christian Gospel in its relation to war, by holding conferences and engaging with the Anglican Communion and others by peaceful means. Publish a journal and other literature promoting peacemaking. Re-design our website and The Anglican Peacemaker,to set up a Facebook page, a blog and have an advertising campaign.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
24 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Awstralia
- Canada
- Cenia
- De Affrica
- Gogledd Iwerddon
- India
- Ireland
- Mosambic
- Seland Newydd
- Sri Lanka
- Uganda
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
- Y Swdan
- Y Swistir
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 16 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
- A P F (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUE ANN DEMPSEY CLAYDON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rev Simon Ramacci | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||
The Venerable David Owen Selzer | Ymddiriedolwr | 28 October 2023 |
|
|
||||
Hannah Damilola Williams | Ymddiriedolwr | 28 October 2023 |
|
|
||||
Cloud Mabaudi | Ymddiriedolwr | 29 October 2022 |
|
|
||||
Geoffrey Smith | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||
Willow Northeald | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
Rev Bernard Dagnall | Ymddiriedolwr | 27 October 2018 |
|
|
||||
Dr Vincent Jonathan Hartfield | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||
Jan Benvie | Ymddiriedolwr | 21 October 2017 |
|
|
||||
Rev Nathaniel Pierce | Ymddiriedolwr | 21 August 2017 |
|
|
||||
Dr ANTHONY KEMPSTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUE GILMURRAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.74k | £16.75k | £9.31k | £8.83k | £10.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.51k | £41.99k | £35.83k | £37.61k | £28.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 06 Chwefror 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 03 Mawrth 2022 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 03 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SOCIETY FOUNDED IN 1937 BY CONSTITUTION AS AMENDED 4 MARCH 2006, 20 OCTOBER 2007 AND 17 JANUARY 2009, AND ORDER OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 17 OCTOBER 2005 AND AMENDED ON 24 OCTOBER 2015. as amended on 27 Oct 2018
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF CHRISTIANITY, ESPECIALLY BY THE STUDY AND APPLICATION OF THE CHRISTIAN GOSPEL IN RELATION TO MODERN WAR AND ALLIED SOCIAL EVILS.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 Short Street
SWANSEA
West Glamorgan
SA1 6YG
- Ffôn:
- 07494272595
- Gwefan:
-
anglicanpeacemaker.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window