Hanes ariannol THE PROVINCIAL GRAND LODGE BENEVOLENT FUND (BERKSHIRE)

Rhif yr elusen: 209613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.32k £3.36k £1.10k £2.02k £8.11k
Cyfanswm gwariant £2.05k £0 £3.58k £20.94k £3.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A