Hanes ariannol ANIMAL HEALTH TRUST
Rhif yr elusen: 209642
Mae'r elusen yn nwylo gweinyddwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.17m | £17.04m | £15.75m | £14.56m | £15.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.90m | £14.94m | £15.86m | £16.45m | £17.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £33.12k | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.62m | £5.19m | £2.41m | £2.58m | £4.37m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £339.00k | £367.00k | £0 | £621.00k | £328.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.10m | £9.86m | £12.28m | £11.24m | £10.91m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £119.00k | £73.00k | £88.00k | £48.00k | £20.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.55m | £973.00k | £75.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.83m | £2.67m | £747.00k | £917.00k | £2.89m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.76m | £13.81m | £14.87m | £15.30m | £16.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £916.00k | £907.00k | £848.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £90.00k | £35.00k | £95.00k | £91.00k | £515.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £33.00k | £47.00k | £61.00k | £60.00k | £43.00k | |
|
Gwariant - Arall | £240.00k | £248.00k | £75.00k | £239.00k | £232.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.