Hanes ariannol WENT TREE TRUST
Rhif yr elusen: 209704
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 21/01/2019 | 21/01/2020 | 21/01/2021 | 21/01/2022 | 21/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.88k | £63.12k | £44.36k | £16.71k | £186 | |
|
Cyfanswm gwariant | £127.03k | £91.33k | £67.88k | £38.41k | £19.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.