ymddiriedolwyr BELTON POOR'S ALLOTMENT
Rhif yr elusen: 209755
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Mills | Cadeirydd | 19 September 2023 |
|
|
||||||
Joanne Minnis | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|||||||
Michael Cox | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|||||||
Cheryl Gay | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|||||||
Sue Neal | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|||||||
Jason Riseborough | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|||||||
Kiel Barber | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|||||||
Margaret Greenacre | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|||||||
Nigel Light | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|||||||
Gemma Searby | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|||||||
Stuart Bridges | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.