ymddiriedolwyr LEO BAECK COLLEGE
Rhif yr elusen: 209777
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabbi Sybil Romain | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Amanda Gillis | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Judith Ruth Weleminsky | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Rabbi Emily Reitsam-Jurman | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Professor David Simon | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Dr James Traeger | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Karen Melanie Newman | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
||||
Rabbi Charlotte Baginsky | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|||||
Barbara Jane Carpenter | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.