THE MITCHELL AND DARLING BUNGALOWS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of living accommodation in the form of almshouses.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 02 May 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caint
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR D S GORE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANITA JOY MCLEOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/05/2020 | 02/05/2021 | 02/05/2022 | 02/05/2023 | 02/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.06k | £10.58k | £12.26k | £11.21k | £10.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.99k | £12.65k | £2.65k | £6.98k | £3.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 02 Mai 2024 | 18 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Mai 2023 | 18 Chwefror 2025 | 353 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 02 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Mai 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Mai 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Mai 2020 | 23 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 2ND MAY 1952 AS AMENDED ON 19TH JANUARY 1981
Gwrthrychau elusennol
ALMSHOUSES FOR POOR PEOPLE OF EITHER SEX NOT LESS THAN 60 RESIDENT IN THE BOROUGH OF RAMSGATE FOR AT LEAST TEN CONSECUTIVE YEARS IMMEDIATELY PRECEDING SELECTION.
Maes buddion
RAMSGATE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dudley Gore & Co
50 Queen Street
RAMSGATE
Kent
CT11 9EE
- Ffôn:
- 01843594651
- E-bost:
- rmd@danielandedwards.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window