Hanes ariannol FEGANS
Rhif yr elusen: 209930
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £755.29k | £815.03k | £960.06k | £1.15m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20m | £1.16m | £1.13m | £1.62m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £196.33k | £164.91k | £156.44k | £236.96k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £159.53k | £222.46k | £279.35k | £309.37k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £555.65k | £576.12k | £584.08k | £794.39k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £29.95k | £6.76k | £3.00k | £1.70k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £10.16k | £9.69k | £93.64k | £42.43k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £25.52k | £8.30k | £8.10k | £105.77k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £998.74k | £963.44k | £952.24k | £1.01m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £200.05k | £196.15k | £173.81k | £107.15k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.71k | £9.19k | £13.66k | £12.94k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.58k | £179 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £502.06k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.