Hanes ariannol CANTERBURY AND ROCHESTER DIOCESAN CHURCH OF ENGLAND COUNCIL FOR SOCIAL AID

Rhif yr elusen: 209971
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 30/06/2011
Cyfanswm Incwm Gros £50.61k £32.65k £33.27k £35.32k £52.73k
Cyfanswm gwariant £44.36k £39.81k £36.09k £34.19k £18.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A