THE ARMY CATERING CORPS ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2005
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Awst 2007: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1024036 ROYAL LOGISTIC CORPS ASSOCIATION TRUST
- 23 Chwefror 1965: Cofrestrwyd
- 21 Awst 2007: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 31/12/2005 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £106.10k | £102.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £123.00k | £121.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2005 | 12 Mai 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2005 | 18 Gorffennaf 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2004 | 26 Awst 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2004 | 26 Awst 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES DATED MARCH 1966 AND SCHEME OF 19TH SEPTEMBER 1962 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 12TH MARCH 1982, 10TH APRIL 1986, 30TH APRIL 1987 AND 12TH MARCH 1993, 12 MARCH 1994, 16 FEBRUARY 1996, 20 MARCH 1998 AND 9 MAY 2004
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE BRITISH ARMY BY- (A) MAINTAINING CONTACT BETWEEN FORMER MEMBERS OF THE FORMER ARMY CATERING CORPS (THE FORMER CORPS) AND FORMER AND SERVING MEMBERS OF THE ROYAL LOGISTIC CORPS (THE CORPS) WHO ARE ENGAGED IN CATERING; (B) FOSTERING MUTUAL FRIENDSHIP BETWEEN THEM AND PROVIDING FOR SOCIAL GATHERINGS FOR THEM; AND (C) FOSTERING ESPRIT DE CORPS, COMRADESHIP AND THE WELFARE OF THE CORPS BY PRESERVING ITS TRADITIONS AND THOSE OF THE FORMER CORPS. (2) TO PROVIDE ASSISTANCE, EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY TO MEMBERS OF THE ASSOCIATION, FORMER MEMBERS OF THE FORMER CORPS AND THEIR DEPENDANTS, WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS (HEREINAFTER REFERRED TO AS BENEFICIARIES)
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window