ymddiriedolwyr MARY MACARTHUR HOLIDAY TRUST
Rhif yr elusen: 209989
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREN KENDRICK | Cadeirydd | 01 April 2023 |
|
|
||||
Jean Sharrocks | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Nicola Jayne Downes | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Alison Spencer-Scragg | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
Jill Marion Little Woodhouse | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
LENA PATRICIA SHARP | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
CAROL SEWELL | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
|
||||
Zeenet Hassnain | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
|
||||
James Leonard | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
|
||||
TREVOR MARTIN KING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR K MILLS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MISS E S CAMPBELL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ELIZABETH MERRYL ELLIOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.