Hanes ariannol ALL SOULS MASONIC CHARITIES ASSOCIATIONS

Rhif yr elusen: 210009
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.12k £4.63k £3.01k £6.57k £6.58k
Cyfanswm gwariant £12.96k £2.32k £4.64k £8.64k £7.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A