ymddiriedolwyr WEST WITTERING MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 210021
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Douglas TYRRELL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Michelle Minard | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Bridget Wright | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|||||
Jan Gillon | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Anthony Gillon | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Astrid Grey | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
FRANCIS PATRICK STRATFORD | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
CAROL ANNE REASON | Ymddiriedolwr | 26 July 2018 |
|
|
||||
George Sidney Headen | Ymddiriedolwr | 14 December 2017 |
|
|
||||
John Raymond Stephens | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
||||
Jean Barrett | Ymddiriedolwr | 26 May 2015 |
|
|
||||
Robert Holmes | Ymddiriedolwr | 30 October 2014 |
|
|
||||
MARGO DRIVER | Ymddiriedolwr | 12 April 2013 |
|
|
||||
MRS SALLY HANCOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.