ymddiriedolwyr ESSEX WILDLIFE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 210065
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Wren | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|||||
Sarah Balser | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|||||
Dr Naomi Kingston | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|
||||
Elin Maria Simonsson | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|
||||
Catherine Hawkins | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|
||||
Professor Thoko Kaime | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|
||||
Michelle Wall | Ymddiriedolwr | 31 March 2020 |
|
|
||||
Robert Holmes | Ymddiriedolwr | 31 March 2020 |
|
|||||
Charles Andrew Joynson | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|
||||
Geoffrey Mark Duffield | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
Keeley Ann Hazelhurst | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.