Trosolwg o’r elusen CHARITY OF WILLIAM KINLOCH
Rhif yr elusen: 207326-1
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF THE 20TH JUNE 1913 AS VARIED BY SHEMES OF THE 23RD OCTOBER 1936, THE 25TH FEBRUARY 1941, THE 26TH JANUARY 1943 AND SCHEME OF THE 11TH OCTOBER 1966
AS AMENDED BY SCHEME DATED 11 FEB 1980
AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 24 JAN 2024
AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 03 JUN 2024
Gwrthrychau elusennol
1) THE RELIEF OF SCOTS WHO HAVE SERVED IN THE NAVY, ARMY OR ROYAL AIR FORCE WHO SUFFER FROM A MENTAL OR PHYSICAL IMPAIRMENT OR DISABILITY AND WHO ARE IN NEED, A PREFERENCE BEING GIVEN TO THOSE WHO HAVE BEEN WOUNDED OR INJURED IN SERVICE OF THEIR COUNTRY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.