WYE ALMSHOUSE CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Housing for people in need with priority given to the elderly or a close connection to Wye.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caint
Llywodraethu
- 28 Hydref 1977: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUTH ELIZABETH JUDGE | Cadeirydd | 17 October 2016 |
|
|||||
Tiffeny Clare Findlay | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
PROFESSOR NICOLAS JOHN RUSSELL | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|||||
JULIE LOUISE DOD | Ymddiriedolwr | 10 January 2017 |
|
|
||||
Dr TERENCE JOHN DONOVAN | Ymddiriedolwr | 08 August 2012 |
|
|
||||
MICHAEL WILLIAM CURTIS | Ymddiriedolwr | 02 March 2002 |
|
|
||||
LYNETTE SUSAN APPS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.23k | £38.01k | £33.13k | £39.30k | £37.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.84k | £24.48k | £31.13k | £37.12k | £48.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 28 OCTOBER 1977 AS VARIED BY SCHEME OF 24 FEBRUARY 1989
Gwrthrychau elusennol
1 A YEARLY SUM OF ú2 TO THE VICAR FOR THE TIME BEING OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GREGORY AND ST. MARTIN, WYE, WITH ST. MARY, BROOK FOR PREACHING TWO SERMONS. 2. FOR THE BENEFIT OF THE ALMSPEOPLE OF THE CHARITY OR ANY OF THEM IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES THINK FIT FROM TIME TO TIME. THE ALMSPEOPLE SHALL BE POOR PERSONS OF GOOD CHARACTER WHO (EXEPT IN SPECIAL CASES TO BE APPROVED BY THE COMMISSIONERS) ARE RESIDENT IN THE PARISH OF WYE OR THE NEIGHBOURHOOD THEREOF AT THE TIME OF APPOINTMENT WITH A PREFERENCE FOR SUCH PERSONS WHO ARE NOT LESS THAN 60 YEARS OF AGE. FOR FULL DETAILS, SEE SCHEMES.
Maes buddion
PARISH OF WYE OR THE NEIGHBOURHOOD THEREOF
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
57 Oxenturn Road
Wye
ASHFORD
TN25 5AY
- Ffôn:
- 01233812370
- E-bost:
- WYEALMSHOUSE@BTINTERNET.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window