Ymddiriedolwyr THOMAS PHILIPOT'S ALMSHOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 210074

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Nooney | Cadeirydd |
|
|
|||||
Ronald Edwin Pratt | Ymddiriedolwr | 13 February 2025 |
|
|
||||
David Riley | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Susan Barbara Robinson | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
||||
Mary Monica Garrod | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
||||
Peter Glazebrook | Ymddiriedolwr | 17 September 2014 |
|
|
||||
Colin Couves | Ymddiriedolwr | 21 May 2014 |
|
|
||||
Angela Stebbings | Ymddiriedolwr | 16 August 2012 |
|
|
||||
JANET GEARING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
David Crafter | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Megan ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.