ymddiriedolwyr THE GEOLOGICAL SOCIETY OF LONDON
Rhif yr elusen: 210161
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof Jonathan Gordon Gluyas | Cadeirydd | 14 June 2023 |
|
|||||
John Alec Davis | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Leanne Hughes | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Dr Andrew Dobrzanski | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|||||
Louisa Clair McAra | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Dr Kevin Stephen | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Dr Ilias Karapanos | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Dr Chiara Maria Petrone | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|||||
Dr David Peter Giles | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|||||
Prof Katherine Sian Davies-Vollum | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|||||
Elizabeth Jane Withington | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|||||
Benjamin Lepley | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Dr Anna Bird | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Prof Mark William Anderson | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|||||
Dr Natasha Joanne Dowey | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|||||
Hollie Elizabeth Fisher | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|||||
Prof Daniel Paul Le Heron | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|||||
Dr Neil Frewin | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|||||
Martin Griffin | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|||||
Dr Keith Jonathan Myers | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|||||
Dr Michael Olatunde Kehinde | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|||||
Dr Jennifer Susan Gilbert | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|||||
Gemma Marie Sherwood | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.