Hanes ariannol PARKHAVEN TRUST
Rhif yr elusen: 210163
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.61m | £4.80m | £4.84m | £5.57m | £5.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.96m | £4.18m | £4.86m | £4.93m | £5.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.19m | £2.35m | £1.76m | £1.46m | £2.45m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £256.79k | £215.08k | £47.10k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.08k | £15.08k | £320.55k | £246.34k | £63.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.45m | £3.45m | £4.37m | £4.82m | £5.37m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.86k | £2.86k | £2 | £32 | £557 | |
|
Incwm - Arall | £135.00k | £135.00k | £147.55k | £496.27k | £22.63k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.26k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.96m | £4.18m | £4.86m | £4.93m | £5.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.98k | £21.12k | £43.78k | £39.11k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £218.88k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.