Dogfen lywodraethu THE POLICE REHABILITATION CENTRE
Rhif yr elusen: 210310
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEMES OF 13 MAY 1988 AND 11 MAY 1993, AS AMENDED BY SCHEME SEALED 7 MARCH 1997 AND SPECIAL RESOLUTION DATED 20 OCTOBER 2009 SCHEME AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 19/06/2012
Gwrthrychau elusennol
CONVALESCENT HOME FOR THE SPIRITUAL AND PHYSICAL WELFARE OF SERVING AND RETIRED POLICE OFFICERS AND CADETS OF HOME POLICE FORCES AND THE PORT OF LONDON AUTHORITY POLICE OF ALL RANKS AND THE FAMILY OR OTHER DEPENDANTS OF SUCH PERSONS BY PROVIDING TREATMENT, CARE, REST AND THE PROVISION OF SURGICAL NURSING AND OTHER FACILITIES AND SERVICES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.