Dogfen lywodraethu SOCIETY FOR THE HISTORY OF NATURAL HISTORY
Rhif yr elusen: 210355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
BYE-LAWS OF THE SOCIETY FOUNDED IN 1936, AS AMENDED 28TH MARCH 1983, 18TH MARCH 1988, 23RD JUNE 2000, 26 APRIL 2002 AND 15 MAY 2010 AS AMENDED ON 23 MAR 2021 AS AMENDED ON 23 MAR 2021
Gwrthrychau elusennol
THE SOCIETY IS INSTITUTED FOR THE HISTORICAL AND BIBLIOGRAPHICAL STUDY OF ALL BRANCHES OF NATURAL HISTORY, INCLUDING THEIR SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS, ACROSS ALL CULTURES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.