Ymddiriedolwyr CITY OF LIVERPOOL YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION (INC)

Rhif yr elusen: 210443
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mike Barker Cadeirydd 07 September 2020
Dim ar gofnod
John Hussey Ymddiriedolwr 12 September 2024
THE ROYAL SCHOOL FOR THE BLIND CHARITY, LIVERPOOL
Received: 1 day late
Tony Allen Ymddiriedolwr 31 July 2023
Dim ar gofnod
Julie Fadden Ymddiriedolwr 16 January 2023
Dim ar gofnod
Helen Klepper Ymddiriedolwr 21 September 2022
Dim ar gofnod
Martin Farran Ymddiriedolwr 24 January 2022
TURNER HOME
Derbyniwyd: Ar amser
Clare White Ymddiriedolwr 07 September 2020
Dim ar gofnod
Rev Michelle Montrose Ymddiriedolwr 21 May 2018
Dim ar gofnod
Jayne Price Ymddiriedolwr 28 March 2015
Dim ar gofnod
MARY COMPTON RICKETT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod