Dogfen lywodraethu SENIOR FREEMEN'S FUND
Rhif yr elusen: 210446
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF 12 MARCH 1853 AS VARIED BY SCHEMES OF 25 JANUARY 1924, 8 OCTOBER 1948 AND 13 SEPTEMBER 1957 AS AMENDED 18 JUNE 1997 BY A RESOLUTION PASSED UNDER SECTION 74 OF THE CHARITIES ACT 1993
Gwrthrychau elusennol
ANNUITIES FOR THE BENEFIT OF THE OLDEST FREEMEN RESIDING WITHIN THE CITY OF LINCOLN.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CITY OF LINCOLN
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.