ymddiriedolwyr THE ECCLESIOLOGICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 210501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (279 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Mark Jonathan Kirby | Cadeirydd | 14 April 2016 |
|
|
||||
Fiona Rita Anne Rosen | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|||||
Frances Mary Cook | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Graham Paul White | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Mr Nick Chapple | Ymddiriedolwr | 09 October 2014 |
|
|
||||
Ms Becky Payne | Ymddiriedolwr | 10 April 2014 |
|
|||||
Philip Martin DRAPER | Ymddiriedolwr | 26 October 2012 |
|
|
||||
Anthony Jonathon Gilmour BA | Ymddiriedolwr | 26 October 2012 |
|
|
||||
ANDREW PETER DERRICK | Ymddiriedolwr | 12 March 2012 |
|
|
||||
Dr Ian Christopher Webster | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr Paul Barnwell | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.