THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF LONDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity plays a leading role in the delivery of high quality patient care, by high standards of medical practice and promoting clinical excellence. The Charity provides Physicians in the UK and overseas with education, training and support throughout their careers. The Charity also advises and works with Government, the public, patients and other professions to improve healthcare.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£42,474,508
Roddion a chymynroddion | £498.21k | |
Weithgareddau elusennol | £34.20m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £5.98m | |
Buddsoddiadau | £642.35k | |
Arall | £1.16m |
Cyfanswm gwariant:
£43,258,918
Codi arian | £5.89m | |
Weithgareddau elusennol | £37.23m | |
Arall | £135.78k |
£1,582,270 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,618,862 o 801 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £6.03m | |
Gwariant elusennol | £37.23m |
Codi arian a Arall Gwariant | £6.03m | |
Gwariant elusennol | £37.23m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £797.86k |
Pobl

409 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 20 |
£70k i £80k | 9 |
£80k i £90k | 6 |
£90k i £100k | 2 |
£100k i £110k | 4 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 25 Gorffennaf 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Ganesh Subramanian | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|||||||
Professor Thomas Solomon | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||||
Dr Eileen Burns | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||||
Professor Mumtaz Patel | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||||
Dr Omar Mustafa | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||||
Dr John Dean | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||||
Professor John Bateson | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|||||||
Dr Fiona Pathiraja | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||||
Dominic Whittle | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||||
Dr Ananthakrishnan Raghuram | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||||||
Anne Marie Millar | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||||
Katie Smith | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||||
Professor Simon Bowman | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.61m | £31.02m | £34.65m | £38.42m | £42.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.90m | £34.31m | £33.90m | £38.90m | £43.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.06m | £4.96m | £4.59m | £1.98m | £4.62m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.09m | £768.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £594.00k | £1.09m | £1.23m | £579.00k | £498.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.77m | £928.00k | £1.45m | £4.66m | £5.98m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £39.08m | £27.10m | £30.56m | £31.92m | £34.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £120.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.09m | £666.00k | £418.00k | £489.00k | £642.35k | |
|
Incwm - Arall | £201.00k | £1.24m | £984.00k | £769.00k | £1.16m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £61.00k | £670.00k | £55.00k | £10.00k | £231.12k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £41.77m | £32.76m | £31.78m | £34.17m | £37.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £412.00k | £1.54m | £2.12m | £4.52m | £5.89m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £62.00k | £127.00k | £110.00k | £191.00k | £155.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £159.00k | £165.00k | £154.00k | £153.00k | £149.50k | |
|
Gwariant - Arall | £1.71m | £0 | £0 | £208.00k | £135.78k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £14.78m | £24.74m | £27.17m | £26.63m | £25.66m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £48.19m | £32.93m | £36.47m | £32.81m | £27.55m | |
|
Cyfanswm asedau | £6.20m | £17.51m | £16.46m | £15.25m | £13.26m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£4.24m | -£4.24m | -£386.00k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £17.46m | £25.89m | £27.03m | £27.81m | £19.95m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CHARTER DATED 23 SEPTEMBER 1518 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL ROYAL CHARTER DATED 11 MARCH 1999
Gwrthrychau elusennol
THE MAINTENANCE OF A HIGH STANDARD OF MEDICAL ETHICS AND EDUCATION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- AMBUJ NATH BOSE
- BERTRAM LOUIS ABRAHAMS LECTURESHIP IN PHYSIOLOGY
- BISSET HAWKINS TRUST
- BRADSHAW LECTURE
- CHARLES WEST TRUST
- DAME MARY SADLEIR
- DYSTER TRUST
- ERNESTINE HENRY LECTURESHIP
- F E WILLIAMS TRUST
- FITZPATRICK TRUST
- FREDERICK MURGATROYD MEMORIAL PRIZE
- GOULSTONIAN TRUST
- HUMPHRY DAVY ROLLESTON TRUST
- JAMES MAXWELL GRANT PROPHIT
- JEAN HUNTER PRIZE
- JOHN ROSSER SCHOLARSHIP
- JOSEPH SENIOR WHITE TRUST
- LANGDON-BROWN LECTURESHIP
- LLOYD ROBERTS LECTURE
- LUMLEIAN TRUST
- MACKENZIE MACKINNON TRUST
- MARC DANIELS LECTURESHIP
- MILROY TRUST
- MITCHELL TRUST
- MOXON TRUST
- MURCHISON TRUST
- OLIVER SHARPEY LECTURE
- PARKES WEBER FUND
- PHILLIP ELLMAN
- S LEONARD SIMPSON FELLOWSHIPS IN ENDOCRINOLOGY
- STREATFIELD RESEARCH FUND
- T K STUBBINS TRUST
- T PEARSE WILLIAMS FUND
- TEALE LECTURE
- THE LEWIS THOMAS GIBBON JENKINS OF BRITON FERRY MEMORIAL TRUST
- WATSON SMITH TRUST
- WEBER-PARKES TRUST
- 25 Gorffennaf 1963 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS
11 ST. ANDREWS PLACE
LONDON
NW1 4LE
- Ffôn:
- 02030751649
- E-bost:
- treasury@rcp.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window