Hanes ariannol KINGSTON SOCIETY FOR CHILDREN AND ADULTS WITH LEARNING DISABILITIES

Rhif yr elusen: 210583
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £24.08k £15.80k £12.67k £29.55k £80.50k
Cyfanswm gwariant £29.64k £33.89k £37.28k £28.06k £35.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £2.73k £0