ymddiriedolwyr WOOBURN, BOURNE END, AND DISTRICT RELIEF IN SICKNESS CHARITY
Rhif yr elusen: 210596
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARGARET MARSHALL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rev Paul Edward Frank Cudby | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Helen Louise Corne | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Bailey | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Karen Larkin | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|||||
Dr Victoria Bargate | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
REVD TERENCE JAMES HINKS | Ymddiriedolwr | 09 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.