THE MARGARET DE SOUSA-DEIRO FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Margaret de Sousa Deiro Fund is a UK charity which awards grants to women in financial need living in the UK and suffering from any illness with the priority on respiratory conditions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- MARGARET'S (Enw gwaith)
- MARGARET'S FUND (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carina Georgiades | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
John Peters | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Dr Moira Christine Dick | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Barbara Elizabeth Dronfield | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £99.95k | £97.09k | £84.04k | £84.47k | £98.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £134.46k | £100.30k | £110.63k | £122.91k | £131.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 20TH NOVEMBER 2001
Gwrthrychau elusennol
(1) THE TREATMENT, CARE, REHABILITATION AND AFTER CARE OF INDIGENT PERSONS WHO ARE SUFFERING OR HAVE SUFFERED FROM PULMONARY TUBERCULOSIS OR FROM ANY OTHER DISEASE OF THE CHEST. (2) IF AND IN SO FAR AS THE INCOME OF THE CHARITY CANNOT BE APPLIED TOWARD THE OBJECT SPECIFIED ABOVE, THE TRUSTEES MAY APPLY IT TOWARDS THE RELIEF OF INDIGENT WOMEN WHO ARE SUFFERING FROM ANY DISEASE. (3) THE TRUSTEES MAY RELIEVE THOSE ELIGIBLE FOR ASSISTANCE BY: (A) MAKING GRANTS OF MONEY TO THEM; OR (B) PROVIDING OR PAYING FOR GOODS, SERVICES OR FACILITIES FOR THEM; OR (C) MAKING GRANTS OF MONEY TO OTHER PERSONS OR BODIES WHO PROVIDE GOODS, SERVICES OR FACILITIES TO THOSE ELIGIBLE FOR ASSISTANCE.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE MARGARET DE SOUSA-DEIRO FUND
27 OLD GLOUCESTER STREET
LONDON
WC1N 3AX
- Ffôn:
- 07731459680
- E-bost:
- info@margaretsfund.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window