ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS BROMLEY AND DISTRICT BRANCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Rehome unwanted pets, neuter & microchip pets assist with animal welfare problems. Provides help with vet bills for owners on low income/benefits. Supports the RSPCA Inspectorate (& animals signed over to them & the main RSPCA). Covers postcodes BR1, BR2, BR3, BR4, BR5, BR6, BR7 & TN16 (3). Run by volunteers in their available spare time. Receives no funding & strictly dependent upon donations
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bromley
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 1965: Cofrestrwyd
- RSPCA BROMLEY (Enw gwaith)
- RSPCA BROMLEY AND DISTRICT BRANCH (Enw gwaith)
- RSPCA BROMLEY BRANCH (Enw gwaith)
- RSPCA - KENT - BROMLEY AND DISTRICT BRANCH (Enw blaenorol)
- RSPCA -BROMLEY AND DISTRICT BRANCH (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Hemmings | Ymddiriedolwr | 12 March 2025 |
|
|
||||
Natalia Leonova | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Sam Chalk | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Haidee Rose Ryan | Ymddiriedolwr | 17 February 2020 |
|
|
||||
GLEN ROBSON | Ymddiriedolwr | 28 June 2016 |
|
|
||||
Rosalie Andrew | Ymddiriedolwr | 28 June 2016 |
|
|
||||
MRS J BATTERBEE | Ymddiriedolwr | 07 November 2012 |
|
|
||||
Glenys Sylvia Goodger | Ymddiriedolwr | 15 June 2009 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.29k | £30.37k | £26.24k | £45.34k | £82.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.44k | £23.71k | £6.22k | £39.84k | £67.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RSPCA BRANCH RULES EFFECTIVE 18 FEBRUARY 2009.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE BRANCH ARE TO PROMOTE THE WORK AND OBJECTS OF THE SOCIETY [ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS (219099)], WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE AREA OF THE BRANCH, IN ACCORDANCE WITH THE POLICIES OF THE SOCIETY.
Maes buddion
BROMLEY AND DISTRICT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO Box 723
Bromley
BR2 9WR
- Ffôn:
- 07538472822
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window