THE TOWN LANDS

Rhif yr elusen: 210714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Distribution of investment income for the benefit of individuals and organisations who live/operate within the town boundary of Beccles, and seek assistance from the Trust.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023

Cyfanswm incwm: £149,818
Cyfanswm gwariant: £171,800

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Suffolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Ionawr 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 249015 THE REVEREND THOMAS FARR'S CHARITY
  • 22 Mawrth 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • BECCLES FEOFFEES (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Neil Anthony Hickman Ymddiriedolwr 02 December 2020
PURVIS ALMSHOUSES
Derbyniwyd: Ar amser
JAMES BRYAN COOK Ymddiriedolwr 02 December 2020
Dim ar gofnod
FAY LOUVAINE BALDRY Ymddiriedolwr 06 December 2017
PURVIS ALMSHOUSES
Derbyniwyd: Ar amser
MARK JERMEY Ymddiriedolwr 06 December 2017
PURVIS ALMSHOUSES
Derbyniwyd: Ar amser
Dr TIMOTHY JOHN MORTON Ymddiriedolwr 06 December 2017
PURVIS ALMSHOUSES
Derbyniwyd: Ar amser
ROBERT JAMES SEPPINGS Ymddiriedolwr 31 July 2012
PURVIS ALMSHOUSES
Derbyniwyd: Ar amser
KEITH GREGORY Ymddiriedolwr
PURVIS ALMSHOUSES
Derbyniwyd: Ar amser
JAMES MICHAEL HARTLEY Ymddiriedolwr
PURVIS ALMSHOUSES
Derbyniwyd: Ar amser
KENNETH JOHN LEGGETT Ymddiriedolwr
PURVIS ALMSHOUSES
Derbyniwyd: Ar amser
JENNIFER IRENE LANGESKOV Ymddiriedolwr
PURVIS ALMSHOUSES
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £148.49k £165.34k £152.99k £154.28k £149.82k
Cyfanswm gwariant £213.91k £242.27k £153.05k £189.91k £171.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2023 18 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2023 18 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2022 02 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2022 02 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2021 27 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2021 27 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2020 13 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2020 13 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2019 11 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2019 11 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Beccles Townlands Charity
Leman House
Ballygate
BECCLES
NR34 9ND
Ffôn:
07584 322845
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael