CANTERBURY AND DISTRICT BRANCH OF THE RSPCA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promote animal welfare.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£740,048
Roddion a chymynroddion | £356.29k | |
Weithgareddau elusennol | £383.43k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £332 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£647,116
Codi arian | £193.92k | |
Weithgareddau elusennol | £453.20k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £193.92k | |
Gwariant elusennol | £453.20k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £92.93k |
Pobl

16 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Caint
Llywodraethu
- RSPCA (Enw gwaith)
- RSPCA CANTERBURY AND DISTRICT BRANCH (Enw gwaith)
- RSPCA KENT-CANTERBURY AND DISTRICT BRANCH (Enw gwaith)
- ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS CANTERBURY, DOVER AND DISTRICT BRANCH (Enw blaenorol)
- ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS KENT-CANTERBURY AND DISTRICT BRANCH (Enw blaenorol)
- RSPCA KENT-CANTERBURY AND DISTRICT BRANCH (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Wetz | Cadeirydd | 07 December 2022 |
|
|||
James William Senior | Ymddiriedolwr | 19 February 2025 |
|
|||
Vanessa Sparkes | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|||
Charlotte Heap | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|||
Rebecca Christina Jones | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||
Gemma Coleman | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|||
Paul Neal | Ymddiriedolwr | 03 October 2021 |
|
|||
Keith Aldis | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £509.84k | £562.57k | £492.40k | £489.19k | £740.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £552.71k | £477.45k | £470.75k | £618.03k | £647.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £101.00k | £63.87k | £963 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £141.04k | £383.91k | N/A | N/A | £356.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £345.29k | £136.24k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £23.33k | £42.39k | N/A | N/A | £383.43k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £183 | £22 | N/A | N/A | £332 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £16.93k | £11.62k | N/A | N/A | £58.70k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £255.46k | £205.08k | N/A | N/A | £453.20k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £278.57k | £272.37k | N/A | N/A | £193.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £6.20k | N/A | N/A | £9.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £18.69k | £0 | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.05m | £1.02m | N/A | N/A | £948.06k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £295.42k | £411.18k | N/A | N/A | £638.88k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £14.50k | £17.59k | N/A | N/A | £37.65k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RSPCA BRANCH RULES EFFECTIVE 18/02/2003 AS AMENDED ON 02/05/2012 AS AMENDED ON 29 APR 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE BRANCH ARE TO PROMOTE THE WORK AND OBJECTS OF THE SOCIETY [ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS (219099)], WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE AREA OF THE BRANCH, IN ACCORDANCE WITH THE POLICIES OF THE SOCIETY.
Maes buddion
DOVER, DEAL, SANDWICH, CANTERBURY AND DISTRICT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C A D A C
Haseden Farm
Island Road
Hersden
Canterbury
CT3 4JD
- Ffôn:
- 01227719113
- E-bost:
- admin@rspca-canterbury.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window