Hanes ariannol YORKSHIRE WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 210807
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.47m | £8.72m | £11.00m | £9.93m | £12.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.22m | £8.16m | £8.30m | £9.58m | £11.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £354.26k | £143.51k | £505.45k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.40m | £2.28m | £4.19m | £2.21m | £3.76m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.35m | £3.30m | £2.15m | £3.38m | £3.43m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £419.26k | £464.34k | £0 | £441.24k | £463.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.69m | £4.94m | £8.60m | £6.09m | £8.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.55k | £19.39k | £20.55k | £14.74k | £36.91k | |
|
Incwm - Arall | £16.78k | £0 | £225.00k | £2 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £186.87k | £958.20k | £342.06k | £830.67k | £925.16k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.66m | £7.51m | £7.75m | £8.92m | £10.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £565.66k | £656.70k | £547.23k | £664.62k | £794.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.21k | £24.94k | £1.26k | £19.23k | £25.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.