Ymddiriedolwyr EDWARD SHOULDHAM'S CHARITY
Rhif yr elusen: 210811

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEAN GOLDING | Cadeirydd |
|
||||||
Andrew Prior | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|||||
Martin James Zipfell | Ymddiriedolwr | 22 October 2024 |
|
|||||
Samuel Small | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|||||
Roy Bailey | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|||||
Richard Colin Rockcliffe | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
BRENDA JOYCE LEEDELL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.