THE GRAY TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide grants for charitable purposes, primarily for the benefit of the elderly, and for charitable purposes in the parishes of Linby and Papplewick and the surrounding area, and to provide sheltered accommodation for the elderly in Sherwood House and cottages.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 October 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 03 Hydref 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1190568 THE GRAY TRUST
- 01 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
- 03 Hydref 2024: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/10/2022 | 05/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £164.62k | £116.24k | £116.34k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £272.58k | £229.87k | £278.50k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Hydref 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Hydref 2022 | 21 Mai 2024 | 290 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 17 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 17 Awst 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 17TH AUGUST 1962 AS AMENDED BY DEED DATED 09 MAR 2021
Gwrthrychau elusennol
THE FURTHERANCE OF ANY SUCH CHARITABLE OBJECT OR OBJECTS AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE.
Maes buddion
NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window