ymddiriedolwyr THE CATHOLIC CHILDREN'S SOCIETY (WESTMINSTER)
Rhif yr elusen: 210920
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David Reilly | Cadeirydd | 05 July 2022 |
|
|
||||
Michael Tose | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Catherine Kerr | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Lucy McLynn | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|||||
BENEDICT ANDRADI | Ymddiriedolwr | 04 May 2018 |
|
|
||||
MAUREEN ROE | Ymddiriedolwr | 17 October 2012 |
|
|
||||
JOHN GIBBS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
FRANCES ELLEN MC CARTHY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTHONYJAMES MICHAEL O'HALLORAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN MICHAEL O'DONNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.