Hanes ariannol CLOCAENOG PAROCHIAL CHARITIES

Rhif yr elusen: 210966
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2007 30/11/2008 30/11/2009 30/11/2010 30/11/2011
Cyfanswm Incwm Gros £52 £40 £19 £0 £0
Cyfanswm gwariant £40 £40 £40 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A