THE INSTITUTION OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education, policy & awareness activities engage the public in the role of science, engineering & technology in enhancing peoples' lives. IET gathers & distributes knowledge content via a variety of channels to a global audience, drawing on the unique strengths of its membership. Membership & professional development focuses on career long professional development & registration of individuals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£66,414,000
Roddion a chymynroddion | £814.00k | |
Weithgareddau elusennol | £44.02m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £14.09m | |
Buddsoddiadau | £4.47m | |
Arall | £3.02m |
Cyfanswm gwariant:
£72,318,000
Codi arian | £6.46m | |
Weithgareddau elusennol | £65.86m | |
Arall | £0 |
£9,342,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £60,945 o 3 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £6.46m | |
Gwariant elusennol | £65.86m |
Codi arian a Arall Gwariant | £6.46m | |
Gwariant elusennol | £65.86m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £3.44m |
Pobl

608 Gweithwyr
16 Ymddiriedolwyr
4913 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 25 |
£70k i £80k | 20 |
£80k i £90k | 9 |
£90k i £100k | 9 |
£100k i £110k | 2 |
£110k i £120k | 3 |
£120k i £130k | 2 |
£130k i £140k | 2 |
£140k i £150k | 3 |
£150k i £200k | 4 |
£250k i £300k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Awstralia
- Bahrain
- Brunei
- Canada
- Cyprus
- De Affrica
- Ffrainc
- Gerner
- Gibraltar
- Groeg
- Gwlad Belg
- Hong Kong
- India
- Iorddonen
- Ireland
- Israel
- Japan
- Jersey
- Kuwait
- Lwcsembwrg
- Malaysia
- Malta
- Mauritius
- Nigeria
- Norwy
- Pakistan
- Sawdi-arabia
- Seland Newydd
- Singapore
- Sri Lanka
- Sweden
- Taiwan
- Trinidad A Tobago
- Tsieina
- Unol Daleithiau
- Yr Aifft
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Yr Iseldiroedd
- Y Swistir
- Y Weriniaeth Tsiec
Llywodraethu
- 18 Rhagfyr 1963: Cofrestrwyd
- IET (Enw gwaith)
- THE IET (Enw gwaith)
- THE INSTITUTION OF ELECTRICAL ENGINEERS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Warren Arthur East CBE FIET | Cadeirydd | 01 October 2023 |
|
|
||||
Ian MacGillivray CEng MIET | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Professor Paul Michael Needham CEng FIET | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Mark Goudie CEng FIET | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Yewande Modupe Akinola CEng FIET | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|||||
Brigadier Andrew James Rogers CEng FIET | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dawn Elizabeth Ohlson CEng FIET | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Simon David Hart CEng FIET | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Mamta Rani Singhal MBE FIET | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Ronjon Nag CEng FIET | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Anni Feng CEng MIET | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Carol Marsh CEng FIET | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Professor Timothy Richard Dafforn FIET | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Samantha Elizabeth Hubbard IEng FIET | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Katy Deacon CEng MIET | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Dr Gopichand Katragadda CEng FIET | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.63m | £52.53m | £58.55m | £67.57m | £66.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.26m | £61.87m | £64.53m | £68.83m | £72.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £60.95k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £41.00k | £1.41m | £1.04m | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £534.00k | £450.00k | £757.00k | £554.00k | £814.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.44m | £3.74m | £3.87m | £10.18m | £14.09m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £48.26m | £45.60m | £49.32m | £52.48m | £44.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.43m | £2.74m | £4.60m | £4.35m | £4.47m | |
|
Incwm - Arall | £2.97m | £13.00k | £0 | £0 | £3.02m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £16.32k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £61.17m | £59.64m | £62.28m | £64.20m | £65.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.10m | £2.23m | £2.25m | £4.62m | £6.46m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £416.00k | £329.00k | £356.00k | £395.00k | £469.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £314.00k | £345.00k | £320.00k | £446.00k | £334.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £595.00k | £610.00k | £610.00k | £616.00k | £1.05m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £29.55m | £28.58m | £41.17m | £41.80m | £43.73m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £143.05m | £160.72m | £149.45m | £130.02m | £140.80m | |
|
Cyfanswm asedau | £39.80m | £21.42m | £24.68m | £25.72m | £20.38m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£2.18m | -£164.00k | £6.21m | £4.06m | £5.43m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £25.24m | £24.26m | £25.35m | £24.78m | £26.39m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER 15/8/1921 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTERS 19/11/1946, 5/3/1956 AND 31/3/2006 AND ORDERS IN COUNCIL 19/5/1999, 7/2/2001, 16/7/2002 AND 17/7/2003 AND BYE-LAWS AS AMENDED ON DIVERS DATES FROM 20/3/1924 TO 3/3/2006, SCHEME 15/12/2003. And Royal Charter granted on 21 Feb 2024as amended by order dated 21 Feb 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE GENERAL ADVANCEMENT OF SCIENCE, ENGINEERING & TECHNOLOGY & TO FACILITATE THE EXCHANGE OF INFORMATION AND IDEAS ON THESE SUBJECTS AMONGST THE MEMBERS OF THE IET AND OTHERWISE
Maes buddion
NATIONAL.
Elusennau cysylltiedig
- BEAUCHAMP SCHOLARSHIP FUND
- BLUMLEIN-BROWNE-WILLIAMS PREMIUM FUND
- DAVID HUGHES SCHOLARSHIP
- GOLDUP PRIZE FUND
- HENRY NIMMO PREMIUM FUND
- HENRY NIMMO PRIZE FUND
- HUNTER MEMORIAL LECTURE FUND
- I E T BENEFACTORS TRUST FUND
- I M E A SCHOLARSHIP FUND
- J D KNIGHT AND E D KNIGHT
- J R BEARD TRAVELLING FUND
- JOHN S ROBINSON MEMORIAL FUND
- LESLIE H PADDLE SCHOLARSHIP FUND
- LORD HIRST FUND
- O'GORMAN MEMORIAL FUND
- PAUL SCHOLARSHIP
- PERCY HUDSWELL FUND
- SALOMONS SCHOLARSHIP
- SIR CHARLES A PARSONS MEMORIAL SCHOLARSHIP
- SIR EDWARD MANVILLE SCHOLARSHIP FUND
- SWAN MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND
- THE CAROLINE HASLETT MEMORIAL TRUST
- THE INSTITUTION OF ELECTRICAL ENGINEERS CIF NO 1
- THE INSTITUTION OF ELECTRICAL ENGINEERS CIF NO 2
- THE INSTITUTION OF ELECTRICAL ENGINEERS MANUFACTURING EDUCATION TRUST
- THE INSTITUTION PRIZE FOR WOMEN
- THE JOSEPH WILLIAM BEAUCHAMP SCHOLARSHIPS
- THE PAGE PRIZE
- THE SIR CHARLES A PARSONS MEMORIAL SCHOLARSHIP
- THORROWGOOD SCHOLARSHIP
- WAR THANKSGIVING EDUCATION AND RESEARCH FUND NO 1
- WILDE BENEVOLENT TRUST FUND
- WILL GEIPEL SCHOLARSHIP
- WILLIAM BEEDIE ESSON SCHOLARSHIP
- 18 Rhagfyr 1963 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE INSTITUTION OF ENGINEERING AND
TECHNOLOGY
2 SAVOY PLACE
LONDON
WC2R 0BL
- Ffôn:
- 02073445415
- E-bost:
- governance@theiet.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window