Dogfen lywodraethu THE INSTITUTION OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Rhif yr elusen: 211014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER 15/8/1921 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTERS 19/11/1946, 5/3/1956 AND 31/3/2006 AND ORDERS IN COUNCIL 19/5/1999, 7/2/2001, 16/7/2002 AND 17/7/2003 AND BYE-LAWS AS AMENDED ON DIVERS DATES FROM 20/3/1924 TO 3/3/2006, SCHEME 15/12/2003. And Royal Charter granted on 21 Feb 2024as amended by order dated 21 Feb 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE GENERAL ADVANCEMENT OF SCIENCE, ENGINEERING & TECHNOLOGY & TO FACILITATE THE EXCHANGE OF INFORMATION AND IDEAS ON THESE SUBJECTS AMONGST THE MEMBERS OF THE IET AND OTHERWISE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.