STROKE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 211015
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE CHARITY OPERATES THROUGHOUT THE UK. WE PROVIDE SUPPORT SERVICES TO EVERYONE AFFECTED BY STROKE, INCLUDING FAMILIES AND CARERS. WE RAISE AWARENESS OF STROKE AND CAMPAIGN FOR BETTER EMERGENCY, REHABILITATION AND SUPPORT SERVICES. WE INVEST IN STROKE RESEARCH TO HELP REDUCE THE INCIDENCE OF STROKE, TO FIND THE BEST TREATMENT AND LONG TERM CARE AND IMPROVE QUALITY OF LIFE FOR STROKE SURVIVORS.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Jersey
  • Ynys Manaw
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Mehefin 1989: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • THE STROKE ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
STEPHEN KING Cadeirydd 01 August 2017
Dim ar gofnod
Dr Niamh Kennedy Ymddiriedolwr 18 October 2023
Dim ar gofnod
Professor Rustam Al-Shahi Salman Ymddiriedolwr 18 October 2023
Dim ar gofnod
Hannah Claire Catchpool Ymddiriedolwr 30 June 2022
Dim ar gofnod
Andrew Robert Archibald Ymddiriedolwr 15 December 2021
Dim ar gofnod
George Spentzos Ymddiriedolwr 07 October 2021
Dim ar gofnod
Ceri Jackson Ymddiriedolwr 08 October 2020
Dim ar gofnod
Prof Avril Drummond Ymddiriedolwr 01 December 2019
Dim ar gofnod
Ian Macpherson Lee Ymddiriedolwr 18 June 2019
Dim ar gofnod
Eduardo Garcez Ymddiriedolwr 24 September 2018
Dim ar gofnod
Katherine Gillespie Ymddiriedolwr 24 September 2018
Dim ar gofnod
David Buckle Ymddiriedolwr 24 September 2018
THE SOCIETY FOR RELIEF OF WIDOWS AND ORPHANS OF MEDICAL MEN
Derbyniwyd: Ar amser
CROHN'S & COLITIS UK
Derbyniwyd: Ar amser
Dr MARTIN ANTHONY JAMES Ymddiriedolwr 22 July 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £35.62m £34.57m £41.16m £40.42m £42.14m
Cyfanswm gwariant £38.49m £34.13m £31.60m £38.10m £43.83m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £2.96m £2.95m £1.99m £1.55m £10.05m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £12.61k £2.42m £20.23k £685.77k £1.07m
Incwm o roddion a chymynroddion £24.28m £22.30m £30.16m £28.23m £28.86m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £103.00k £123.00k £121.00k £0 £81.23k
Incwm - Weithgareddau elusennol £10.21m £10.27m £10.11m £10.81m £11.59m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £554.00k £533.00k £451.00k £611.00k £735.02k
Incwm - Arall £481.00k £1.35m £314.00k £765.00k £887.18k
Incwm - Cymynroddion £12.67m £12.06m £19.30m £16.79k £16.08m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £30.33m £26.48m £24.67m £30.07m £35.25m
Gwariant - Ar godi arian £8.17m £7.64m £6.93m £8.03m £8.58m
Gwariant - Llywodraethu £704.00k £608.00k £764.00k £691.00k £733.74k
Gwariant - Sefydliad grantiau £631.00k £1.28m £1.25m £2.02m £3.33m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £151.00k £112.03k £126.35k £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £3.95m £21.29m £3.23m £2.92m £1.31m
Buddsoddiadau tymor hir £19.48m £2.66m £25.10m £27.47m £28.89m
Cyfanswm asedau £6.83m £9.67m £15.66m £15.36m £18.43m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £11.51m £12.21m £10.88m £10.80m £11.74m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 13 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 13 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 09 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 09 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 20 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 20 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 15 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 15 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 23 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 23 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17 FEBRUARY 1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION OF 24 APRIL 1987, 13 FEBRUARY 1989 AND 25TH MARCH 1994
Gwrthrychau elusennol
1) TO WORK FOR THE PREVENTION OF STROKE ILLNESS 2) TO PROMOTE OR SPONSOR RESEARCH INTO THE PREVENTION OR TREATMENT OF STROKE ILLNESS AND REHABILITATION AND LONG TERM CARE OF STROKE SUFFERERS AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH 3)TO RELIEVE DISTRESS OCCASIONED BY STROKE ILLNESS IN PARTICULAR THROUGH ADVICE AND CARE IN THE COMMUNITY OF THE SUFFERERS AND THIER HELPERS
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 01 Mehefin 1989 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Stroke Association
Stroke Association House
240 City Road
LONDON
EC1V 2PR
Ffôn:
02075660300