ymddiriedolwyr PORTREATH IMPROVEMENTS COMMITTEE
Rhif yr elusen: 211018
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Harris | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Ann Mercs | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Mel Southerden | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Sara Clasper | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Mark Perry | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Simon Michael Goodwin | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Marj Rowland | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Louise Mallas | Ymddiriedolwr | 13 July 2019 |
|
|
||||
Joseph Urban | Ymddiriedolwr | 09 April 2018 |
|
|
||||
Shirley Ann Nash | Ymddiriedolwr | 05 February 2018 |
|
|
||||
STEVE DAVIES | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
ALISON HARRIS | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
ZOE FORD | Ymddiriedolwr | 22 May 2013 |
|
|
||||
CAROLINE Thomas | Ymddiriedolwr | 12 May 2013 |
|
|
||||
COLIN MALE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEOFF HODGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.