Frederick Andrew Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To award grants to women for convalescence, home help or Health Care Professions Council registered therapies following illness or injury
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Gorffennaf 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 266816 THE MRS BEN JONES GUILD CONVALESCENT FUND
- 18 Hydref 1962: Cofrestrwyd
- THE FREDERICK ANDREW CONVALESCENT TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS R LAMB | Cadeirydd | 30 November 2001 |
|
|
||||
Crispin Vitoria | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Jacki Grace Spencer | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Amanda Jayne Strawson | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|||||
WENDY GELDER | Ymddiriedolwr | 08 June 2010 |
|
|
||||
PETER DENBY | Ymddiriedolwr | 25 May 2006 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £81.14k | £65.85k | £67.99k | £74.25k | £78.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.17k | £48.36k | £58.22k | £93.62k | £93.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Tachwedd 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Tachwedd 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEMES DATED 29TH JUNE 1970 AND 2ND JANUARY 1976 as amended on 22 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
ASSISTING THE RESTORATION TO HEALTH OF SUCH BENEFICIARIES BY THE CHARITY AS THE GOVERNORS MAY SELECT EITHER BY MAKING GRANTS TO DEFRAY THE EXPENCE OF RECUPERATIVE HOLIDAYS OR OTHER CONVALESCENT TREATMENT OR BY MAKING DONATIONS OR PAYING SUBSCRIPTIONS IN AID OF THE FUNDS OF ANY CONVALESCENT HOME OR OTHER INSTITUTION OR ORGANISATION AT OR FROM WHICH THE BENEFICIARIES OF THE CHARITY MAY RECEIVE CARE AND RELIEF. ANY INCOME NOT REQUIRED FOR APPLICATION IN THE ABOVE MANNER MAY BE APPLIED FOR RETIRED WOMEN WHO ARE IN NEED OF CONVALESCENCE AND FINANCIAL ASSISTANCE WHO WERE OTHERWISE FORMERLY QUALIFIED AS BENEFICIARIES OF THE CHARITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO Box 1291
LINCOLN
LN5 5RA
- Ffôn:
- 07534184684
- E-bost:
- hello@frederickandrewtrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window