Hanes ariannol THE TAVISTOCK INSTITUTE OF MEDICAL PSYCHOLOGY
Rhif yr elusen: 211058
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.84m | £3.57m | £4.68m | £5.22m | £5.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.99m | £3.98m | £4.55m | £5.16m | £5.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £877.35k | £880.71k | £1.75m | £2.39m | £2.50m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £213.50k | N/A | £366.20k | £2.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £216.60k | £3.00k | £3.00k | £3.00k | £103.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.60m | £3.54m | £4.65m | £5.06m | £5.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.61k | £7.72k | £8.32k | £8.04k | £6.25k | |
|
Incwm - Arall | £20.38k | £17.39k | £16.24k | £88.11k | £46.61k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £3.00k | £3.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.97m | £3.95m | £4.53m | £5.16m | £5.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £21.44k | £32.36k | £27.74k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.