THE TAVISTOCK INSTITUTE OF MEDICAL PSYCHOLOGY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TIMP through its operating arm, Tavistock Relationships, aims to provide services that support couples, strengthen families and safeguard children. It's work is geared to improving the quality of adult couple relationships, preventing family breakdown, supporting positive parenting and thereby promoting healthy development in children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£3,941,544
Roddion a chymynroddion | £224.52k | |
Weithgareddau elusennol | £3.64m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.73k | |
Arall | £72.26k |
Cyfanswm gwariant:
£4,737,558
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £4.40m | |
Arall | £333.49k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £567,245 o 7 gontract(au) llywodraeth a £249,500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £333.49k | |
Gwariant elusennol | £4.40m |
Pobl

41 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 06 Ebrill 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1061828 BRITISH SOCIETY OF COUPLE PSYCHOTHERAPISTS AND COU...
- 29 Hydref 1962: Cofrestrwyd
- TAVISTOCK CENTRE FOR COUPLE RELATIONSHIPS (Enw gwaith)
- TAVISTOCK RELATIONSHIPS (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennie Younger | Ymddiriedolwr | 07 February 2025 |
|
|
||||
Jane McDonagh | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Navdeep Kaur | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Marijana Sevic | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Lucy Marks MBE | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Anne Ruby Njambi Hellgren | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
Gail Susan Kent | Ymddiriedolwr | 23 November 2018 |
|
|
||||
Patricia Key | Ymddiriedolwr | 24 November 2017 |
|
|
||||
JANE SMITH | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
MAVIS MACLEAN CBE | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|
||||
STAN RUSZCZYNSKI | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
||||
Dr ROS BRYAR | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.68m | £5.22m | £5.34m | £3.54m | £3.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.55m | £5.16m | £5.44m | £4.61m | £4.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.75m | £2.39m | £2.50m | N/A | £567.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £366.20k | £2.00k | N/A | N/A | £249.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.00k | £3.00k | £103.70k | £2.60k | £224.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.65m | £5.06m | £5.18m | £3.50m | £3.64m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.32k | £8.04k | £6.25k | £769 | £1.73k | |
|
Incwm - Arall | £16.24k | £88.11k | £46.61k | £30.35k | £72.26k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.00k | £3.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.53m | £5.16m | £5.44m | £4.61m | £4.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £27.74k | £0 | £0 | £0 | £333.49k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £765.34k | £1.41m | £741.80k | £589.92k | £143.70k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £572.35k | £0 | £712.33k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.07m | £1.34m | £1.51m | £564.54k | £479.43k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£576.00k | -£81.00k | £4.67k | -£3 | -£3 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.07m | £1.32m | £1.65m | £993.73k | £1.26m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Mai 2025 | 97 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Mai 2025 | 97 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Awst 2024 | 203 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Awst 2024 | 203 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Mawrth 2022 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 08 Mawrth 2022 | 36 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09/08/1929 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/03/2009 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 04/01/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20 JUL 2017
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE AND IMPROVE THE QUALITY OF ADULT COUPLE RELATIONSHIPS, PREVENT FAMILY BREAKDOWN AND ENHANCE THE LIVES OF ADULTS AND THEIR CHILDREN IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF: (A) PROFESSIONAL CLINICAL SERVICES WHICH ARE DESIGNED TO ALLEVIATE FAMILY DISTRESS AND BREAKDOWN; AND (B) TRAINING, CONSULTATION AND OTHER SERVICES WHICH ARE DESIGNED TO ENHANCE AND DEVELOP SERVICES TO COUPLES AND FAMILIES. 2. TO UNDERTAKE RESEARCH AND PUBLICATION OF WORK THAT CONTRIBUTES TO AND PROMOTES BOTH PROFESSIONAL AND PUBLIC UNDERSTANDING OF COUPLE AND FAMILY RELATIONSHIPS; AND 3. TO PROMOTE THE STUDY AND PRACTICE OR PSYCHOTHERAPY AND COUNSELLING AND ITS APPLICATION IN A VARIETY OF SETTINGS.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 New St
Ground Floor
London
EC2M 4TP
- Ffôn:
- 02073801975
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window